Примеры по действиям с многозначными числами для 4 класса

Подборка примеров со скобками на порядок действий для отработки вычислительных навыков.

Цель: формирование умения определять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками.

Данную подборку примеров на порядок действий можно для удобства разделить на карточки по 5 штук. Чтобы достичь хороших результатов каждый день нужно решать именно такое количество. Ответы на примеры с многозначными числами даны для самоконтроля учащихся.

Ранее мы разбирали алгоритм решения примеров на порядок действий в 3-4 классе со скобками и без.

Вспомним алгоритм решения примеров на порядок действий со скобками:

Главное правило: если в примере есть скобки, то сначала выполняем действия в скобках, затем умножение и деление, и потом - сложение и вычитание начиная слева направо.

  1. При решении примера сначала избавьтесь от скобок.
  2. Вычислите и запишите полученный результат на месте скобок.
  3. Выполните действия по порядку.

Разберем порядок вычисления примера со скобками пошагово:

ПримерПример

  1. Определим порядок действий и запишем их над арифметическими знаками.
  2. Найдём значение выражения, заключённого в скобках: сначала умножение или деление, потом сложение или вычитание слева направо.
  3. Приступим к действиям вне скобок/можно решать одновременно.

16 : 2 + (5 ⋅ 7 – 13) – 48 : 6 = 8 + (35 – 13) – 8 = 8 + 22 – 8 = 22.

Примеры на порядок действий со скобками (сложение, вычитание, умножение, деление)

Задание: расставь порядок действий и найди значение выражения.

  1. 9464 : 91 + (926 * 50 – 9601) =
  2. 3091 – 9 * (161 + 42) + 1791 =
  3. (349 + 636 : 6) + 9914 – 412 =
  4. (2340 : 5 + 932) : 50 =
  5. 801 + (8049 – 818) * 4 =
  6. 3402 + (1334 : 23 + 7026) =
  7. 81 * 13 + (6043 – 5711) : 2 =
  8. 71 * 38 + (322 * 2 + 7011) =
  9. (744 + 256) : 50 + 724 =
  10. (1561 + 2810) – (2004 + 2330 : 5) =
  11. 550 : (610 – 555) + 292 * 31 =
  12. (859 + 99) – 141 * 5 + 200 =
  13. 71 * 265 – (1554 : 74 + 375) =
  14. (2011 + 9411) + 6633 : 33 =
  15. 462 : (560 – 546) * 27 + 521 =
  16. 1908 : 12 * (1093 – 809) =
  17. (6105 : 5 - 450) + 613 – 105 =
  18. 964 + (6643 – 5963) * 155 =
  19. 112 * 49 – (1478 + 2411) – 322 =
  20. 9726 – (1430 – 86) : 42 – 2016 =
  21. 1390 : (528 – 518) + (9493 + 185) =
  22. 3012 + (3010 – 2110) * 6 + 411 =
  23. 8505 : 21 + (1585 – 914) : 61 =
  24. 351 * 0 + (1137 + 9120) : 3 =
  25. (7196 – 1750) + (5310 : 5 + 2822) =
  26. (4278 : 93 + 924 : 42) + 631 =
  27. 714 : 7 + (9756 – 4197) : 3 =
  28. (5861 + 14) : 25 + (234 + 390) =
  29. (1117 + 3250) – 132 * 13 =
  30. (96 * 214 – 14) + (4126 + 54) : 2 =

Ответы на примеры по действиям с многозначными числами:

  1. 36803
  2. 4688
  3. 9957
  4. 28
  5. 29725
  6. 10486
  7. 1219
  8. 10353
  9. 744
  10. 1901
  11. 9062
  12. 453
  13. 18419
  14. 11623
  15. 1412
  16. 45156
  17. 1279
  18. 106364
  19. 1277
  20. 7678
  21. 9688
  22. 8823
  23. 416
  24. 3419
  25. 9330
  26. 699
  27. 1955
  28. 859
  29. 2651
  30. 21575
Чтобы скачать материал зарегистрируйтесь или войдите!

Метки к статье: математика, 4 класс